Hanes ariannol SUNDERLAND MUSIC, ARTS & CULTURE TRUST
Rhif yr elusen: 1150733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £537.52k | £3.74m | £4.10m | £1.41m | £417.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £239.84k | £224.62k | £257.80k | £716.57k | £726.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £411.41k | £3.06m | £3.34m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £417.53k | £3.74m | £4.09m | £340.59k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £123.00k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £89 | £630 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £119.90k | £2.48k | £8.50k | £947.07k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £239.84k | £224.62k | £257.80k | £716.57k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.05k | £5.00k | £5.81k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.