Hanes ariannol STOKE-ON-TRENT FOODBANK

Rhif yr elusen: 1150820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £199.85k £475.81k £284.43k £484.30k £378.98k
Cyfanswm gwariant £152.73k £228.81k £187.04k £336.97k £366.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £71.13k £85.80k £126.55k £200.00k £200.00k