Hanes ariannol SEDGEFIELD OUT OF SCHOOL FUN CLUB

Rhif yr elusen: 1151837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £96.55k £110.54k £107.44k £109.53k £126.21k
Cyfanswm gwariant £84.02k £114.75k £114.79k £114.91k £126.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £4.18k £3.33k