THE DEMENTIA ADVENTURE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Dementia Adventure Trust works towards making adventurous activities possible for people living with dementia and their carers, believing in the benefits to be gained from regular, active engagement with the natural world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Hydref 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1163163 DEMENTIA ADVENTURE TRUST
- 06 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
- 04 Hydref 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.26k | £47.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £875 | £20.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 29 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 29 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2014 | 23 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/12/2012 AS AMENDED ON 09/05/2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF PEOPLE LIVING WITH DEMENTIA, AND THEIR CARERS BY: (1) PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF HOLIDAYS, OUTDOOR ACTIVITIES AND OTHER SUPPORT. (2) PROMOTING RESEARCH INTO THE BENEFITS OF ACTIVITIES WHICH ASSIST IN FURTHERING THE OBJECTS AND PUBLISHING THE RESULTS OF THAT RESEARCH.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window