PROCLAMATION ZAMBIA

Rhif yr elusen: 1152619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Proclamation Zambia seeks to provide assistance to Proclamation Institute Zambia, which is a Bible training school in Kitwe, Zambia that will train preachers and teach Bible handling skills to help grow churches. Assistance is given by publicising the work, fund raising and providing general advice and direction to the project.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £144,115
Cyfanswm gwariant: £157,318

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Zambia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Mehefin 2013: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRISTOPHER KNOTT Cadeirydd 01 February 2013
STARFISH MALAWI
Derbyniwyd: Ar amser
RURAL MISSION SOLUTIONS LTD
Derbyniwyd: Ar amser
MISSION FOR CHRIST
Derbyniwyd: 31 diwrnod yn hwyr
Professor Trevor Grant Clarkson Ymddiriedolwr 07 November 2024
Dim ar gofnod
Alastair George McCall Steven Ymddiriedolwr 07 November 2024
Dim ar gofnod
Heather Jane Densham Ymddiriedolwr 07 November 2024
Dim ar gofnod
Nangogo Julian Siwale Ymddiriedolwr 26 January 2021
Dim ar gofnod
PETER DOUGLAS REES Ymddiriedolwr 01 June 2013
BEAUTIFUL FEET TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WALMER CHAPEL
Derbyniwyd: Ar amser
EUAN HECTOR MENZIES Ymddiriedolwr 01 February 2013
SWANFIELD CHAPEL
Derbyniwyd: Ar amser
INTERNATIONAL NEEDS UK
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £152.72k £183.30k £129.43k £220.00k £144.12k
Cyfanswm gwariant £140.80k £164.00k £176.93k £139.78k £157.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 27 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 27 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 22 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 22 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 22 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 22 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 10 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 10 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
24 Balcombe Road
Haywards Heath
RH16 1PF
Ffôn:
07884311104