NEWARK HERITAGE BARGE CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Own and maintain the historic barge LEICESTER TRADER as a heritage and learning centre for the navigation and trade of the River Trent and the people who worked the barges. The barge dates from 1953 and acts as a floating museum based at Newark, where it is open to the public on a seasonal basis.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 17 Mai 2013: CIO registration
- NEWARK HERITAGE BARGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WILKINSON | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|||||
Paul Ainsworth | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
LESLIE GEORGE REID | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
||||
MARGARET ELIZABETH CATLEY | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
||||
DOROTHY ANNE BRITTON | Ymddiriedolwr | 24 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.48k | £2.44k | £5.37k | £2.42k | £2.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | £2.05k | £2.34k | £2.52k | £4.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.11k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 03 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 05 Ebrill 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 05 Ebrill 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 23 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 12 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 17 May 2013
Gwrthrychau elusennol
1) FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE RESTORATION, MAINTENANCE AND PRESERVATION OF THE LAST REMAINING DUMB BARGE OF THE TRENT (KNOWN AS THE LEICESTER TRADER) FOR PRESENT AND FUTURE GENERATIONS. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORICAL HERITAGE OF THE RIVER TRENT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF A HERITAGE CENTRE ABROAD THE LEICESTER TRADER AND THE COLLECTION AND DISPLAY OF HISTORIC ARTEFACTS AND ARCHIVES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 The Weavers
NEWARK
Nottinghamshire
NG24 4RY
- Ffôn:
- 07971 589612
- E-bost:
- les.nhbarge@googlemail.com
- Gwefan:
-
WWW.newarkheritagebarge.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window