Hanes ariannol THE ROYAL INSTITUTION OF CORNWALL
Rhif yr elusen: 1150749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £589.00k | £470.82k | £514.16k | £610.84k | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £822.00k | £715.97k | £608.58k | £733.22k | £715.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £91.50k | £98.00k | £136.10k | £188.11k | £601.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £246.00k | N/A | £17.80k | £347.01k | £801.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £91.00k | N/A | £28.58k | £74.83k | £103.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £113.00k | N/A | £369.45k | £98.08k | £121.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £118.00k | N/A | £75.85k | £90.92k | £100.07k | |
|
Incwm - Arall | £21.00k | N/A | £22.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.00k | N/A | £2.95k | £83.39k | £131.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £777.00k | N/A | £571.94k | £668.55k | £669.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £45.00k | N/A | £36.64k | £64.67k | £45.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £2.02k | £26.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £34.00k | N/A | £24.52k | £26.65k | £25.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.