THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARYS, EASEBOURNE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church mission activities In response to the new Diocesan Strategy the focus will be on financial stability, numerical growth and support the common good in each benefice Plans are in place to run a "Christianity Explored" course with the Midhurst Parish Church in the spring of 2016
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 17 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 207285 COWDRAY LIVINGS TRUST
- 03 Ebrill 2013: Previously excepted registration
- ST MARY'S PCC, EASEBOURNE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND DEREK BRIAN WELSMAN | Cadeirydd | 28 March 2013 |
|
|
||||
Trish Slade | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Jeremy Adams | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Penelope Tree | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|||||
Peter Marsh | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Janet Colman | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Anne Sankey | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Deryck Hamon | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Rosie Drayson | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Lynne Todd | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
William Howkins | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
||||
David Pack | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
||||
Phillip Stringer | Ymddiriedolwr | 15 January 2021 |
|
|
||||
ROGER CHARLES BRICKNELL | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
ALISON TREACHER DAVIS | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
||||
ERIC LESLIE BOUNTON | Ymddiriedolwr | 28 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £95.70k | £84.26k | £149.76k | £220.64k | £179.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £120.80k | £92.33k | £122.94k | £136.33k | £291.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2024 | 260 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Gorffennaf 2024 | 260 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES THAT CAME INTO FORCE ON 02 JAN 1957
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING IN THE ECCLESIASTICAL PARISH THE WHOLE MISSION OF THE CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Northgate
Dodsley Grove
Easebourne
MIDHURST
West Sussex
GU29 9BE
- Ffôn:
- 01730816405
- E-bost:
- derek.welsman@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window