Ymddiriedolwyr SOUMIK DATTA ARTS

Rhif yr elusen: 1153491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Osman Ehtisham Anwar Ymddiriedolwr 07 June 2024
Dim ar gofnod
ROBERT JANDY Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
Minal Radhika Jitendra Mehta Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
Alokendra Sanyal Ymddiriedolwr 06 November 2020
Dim ar gofnod
Meera Misra Kaushik Ymddiriedolwr 30 March 2020
TELEVISION FOR THE ENVIRONMENT
Derbyniwyd: 109 diwrnod yn hwyr
Alys Jones Ymddiriedolwr 30 March 2020
Dim ar gofnod
Sam Toolan Ymddiriedolwr 13 October 2015
Dim ar gofnod
Tana Wollen Ymddiriedolwr 18 June 2013
Dim ar gofnod