INTERNATIONAL CENTRE FOR HEALTH AND HUMAN RIGHTS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ICHHR focuses on the intersection of international human rights law and health/well-being. We provide independent, interdisciplinary research and consultancy to guide policy-makers, service commissioners, providers and practitioners in implementing and monitoring the rights to health and rehabilitation for survivors of human rights violations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- ICHHR (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.02k | £61.10k | £153.05k | £25.74k | £26.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.63k | £43.29k | £60.07k | £57.29k | £65.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 28 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 28 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 12 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 12 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 29 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 29 Mai 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 30 Ionawr 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 30 Ionawr 2022 | 33 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 30 Ionawr 2022 | 397 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 30 Ionawr 2022 | 397 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 05 Sep 2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS, IN PARTICULAR THE UN CONVENTION AGAINST TORTURE) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: - MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; - SUPPORTING THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE, INCLUDING THROUGH OBTAINING REHABILITATION AND REDRESS FOR SUCH INDIVIDUALS - RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; - PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS, INCLUDING NGO'S AND PUBLIC BODIES ON HUMAN RIGHTS MATTERS; - CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; - COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; - RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; - INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; AND IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER: TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIED OUT ITS OBJECTS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window