ALL-ABOARD! WATER SPORT AND WATER RECREATIONAL ACTIVITY (BRISTOL)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides the equipment, facilities and personnel to enable disabled, underprivileged people in Bristol and adjoining post code areas, to participate in various forms of water sports and water recreational activities. It also provides the opportunity for the community in general to take part in water sport activity for the purpose of their health and welfare.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1072459 THE DURSTON CHARITABLE TRUST
- 25 Mawrth 2013: CIO registration
- All Aboard (Enw gwaith)
- All Aboard Water Sports (Enw gwaith)
- All Aboard Watersports (Enw gwaith)
- ALL ABOARD WATERSPORTS & WATER RECREATION ACTION (BRISTOL) (Enw gwaith)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony John Cherry | Cadeirydd | 20 September 2024 |
|
|
||||
Peter Truss | Ymddiriedolwr | 05 February 2024 |
|
|
||||
Andrew Clay | Ymddiriedolwr | 24 January 2024 |
|
|
||||
Stephen Weeks | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Karen Dursley | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £253.13k | £217.72k | £301.47k | £294.20k | £327.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £317.64k | £213.06k | £244.44k | £249.43k | £272.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £49.48k | £34.28k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 04 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
04 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 25 Mar 2013
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BRISTOL AND THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PARTICIPATION IN WATER SPORTS AND SUCH OTHER RELATED ACTIVITIES, OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. 2)TO PROVIDE TRANSPORT FACILITIES IN BRISTOL AND THE SURROUNDING AREAS FOR PEOPLE WHO HAVE SPECIAL NEED OF SUCH FACILITIES BECAUSE THEY ARE ELDERLY, POOR OR DISABLED, PEOPLE WITH YOUNG CHILDREN OR THOSE LIVING IN ISOLATED AREAS WHERE THERE ARE NO ADEQUATE PUBLIC TRANSPORT FACILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE THE ACTIVITIES PROVIDED BY THE CIO.
Maes buddion
BRISTOL AND SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
All Aboard Water Sports
Baltic Wharf
Cumberland Road
BRISTOL
BS1 6XG
- Ffôn:
- 01179290801
- E-bost:
- admin@allaboardwatersports.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window