Hanes ariannol THE PINK PLACE

Rhif yr elusen: 1153494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £89.33k £115.09k £79.58k £95.23k £117.36k
Cyfanswm gwariant £93.75k £63.63k £68.23k £89.98k £114.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.00k N/A N/A N/A