WINCHESTER ACTION ON CLIMATE CHANGE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Winchester Action on Climate Change Ltd (WinACC) works to cut the carbon footprint of Winchester district, creating lower energy bills, healthier lifestyles and stronger communities. We are local residents, businesses and policy-makers, working together to tread more lightly on the planet.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,070 o 2 gontract(au) llywodraeth a £10,858 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Hampshire
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
- WINACC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Ruth Jones | Ymddiriedolwr | 20 March 2025 |
|
|
||||
Meredith Meredith | Ymddiriedolwr | 16 November 2024 |
|
|
||||
Benjamin Paul Yarnall | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Julia Henriette Stolle | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Timothy Drysdale Jackson | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|||||
Anthony Hugh McNaughtan | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
Daniel John Lee | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|
||||
Christine Holloway | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Felicity Gooding | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.88k | £68.90k | £123.45k | £107.21k | £143.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.28k | £67.14k | £92.55k | £149.19k | £136.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.07k | £22.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £1.70k | £2.85k | £11.67k | £10.86k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 30/03/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE EFFECTIVE REDUCTION OF GREEN HOUSE GASES AND LOW CARBON LIVING. SUSTAINABLE DEVELOPMENT MEANS "DEVELOPMENT THAT MEETS THE NEEDS OF THE PRESENT WITHOUT COMPROMISING THE ABILITY OF FUTURE GENERATIONS TO MEET THEIR OWN NEEDS". 2) TO PRESERVE, PROTECT AND IMPROVE THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE UNIVERSITY OF WINCHESTER
SPARKFORD ROAD
WINCHESTER
SO22 4NR
- Ffôn:
- 01962827083
- E-bost:
- contactus@winacc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window