ymddiriedolwyr OTTERY HELP SCHEME
Rhif yr elusen: 1150898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Mary Dudding | Cadeirydd | 03 November 2017 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Hughes | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Susan Margaret Bint | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Paul Edwin Shingler | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Michael Joseph Hopkins | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
David Charles Gurney | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Judith Mary Reynolds | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||
CHRIS HIGHNAM | Ymddiriedolwr | 02 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.