Hanes ariannol EALING LAW CENTRE

Rhif yr elusen: 1151243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £378.07k £526.79k £471.87k £576.59k £570.60k
Cyfanswm gwariant £375.93k £419.23k £490.98k £530.99k £564.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £5.50k N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.14k N/A £31.29k £5.99k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £453.66k N/A £324.98k £235.84k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £40.47k N/A £251.17k £291.32k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 N/A £440 £1.14k
Incwm - Arall N/A £32.67k N/A £0 £42.30k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £419.23k N/A £530.99k £564.27k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £84.63k N/A £0 £5.26k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £0