ymddiriedolwyr THE CATHEDRALS ADMINISTRATION AND FINANCE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1151212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emily Charlotte MacKenzie | Cadeirydd | 16 November 2022 |
|
|||||||
Anne Groves | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||||
Richard Charles John Abraham | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||||
Alison Evans | Ymddiriedolwr | 03 November 2022 |
|
|
||||||
ANNETTE CAROLINE ROBINSON | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||||
janet Armitage | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|||||||
ANNA VICTORIA PITT | Ymddiriedolwr | 19 September 2018 |
|
|||||||
ANTHONY THOMAS O'CONNOR | Ymddiriedolwr | 04 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.