Hanes ariannol SPECTRUM PEOPLE
Rhif yr elusen: 1152437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £135.12k | £152.61k | £216.87k | £219.77k | £284.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.77k | £149.32k | £153.55k | £258.21k | £277.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £35.20k | £25.00k | N/A | £50.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.