SPECTRUM PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Spectrum People focuses on social inclusion programmes and develops 'meaningful activities' that are delivered in partnership with other local charities and enterprises. Cookery programs, allotment projects, fitness schemes and creative arts projects are all examples of meaningful activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 14 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMAN ALI | Ymddiriedolwr | 27 September 2024 |
|
|||||||
Adrian Thomas Atkinson | Ymddiriedolwr | 27 September 2024 |
|
|
||||||
Rosalind Merryn Hill | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||||
Jayne Louise Beecham | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||||
Peter Box | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|||||||
JOHN MAJOR | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||||
Andrew Pepper | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||||
Dr Richard Ernest George Sloan | Ymddiriedolwr | 14 December 2016 |
|
|
||||||
Dr LINDA HARRIS | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||||
STEVEN PETER MICHAEL | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £152.61k | £216.87k | £219.77k | £284.03k | £256.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.32k | £153.55k | £258.21k | £277.07k | £226.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £30.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £35.20k | £25.00k | N/A | £50.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13 FEB 2013
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY WORKING WITH PEOPLE PRINCIPALLY IN THE COUNTY OF YORKSHIRE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PEOPLE AND ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY, IN PARTICULAR BY:- (1) PROVIDING TRAINING, EDUCATION AND INFORMATION TO SUPPORT AND ENABLE SUCH PERSONS TO MAXIMISE WELL BEING, EDUCATION, EMPLOYMENT AND VOLUNTEERING OPPORTUNITIES; (2) PROVIDING WORKSHOPS, FORUMS, TRAINING AND GENERAL SUPPORT; (3) PROVIDING RECREATIONAL ACTIVITIES AND OPPORTUNITIES FOR SUCH PEOPLE; AND (4) RAISING PUBLIC AWARENESS OF THE ISSUES AFFECTING SUCH PEOPLE, BOTH GENERALLY AND IN RELATION TO THEIR SOCIAL EXCLUSION. FOR THE PURPOSE OF THIS CLAUSE "SOCIALLY EXCLUDED" MEANS BEING EXCLUDED FROM SOCIETY, OR PART OF SOCIETY AS A RESULT OF ONE OR MORE OF THE FOLLOWING FACTORS: SUBSTANCE ABUSE OR DEPENDENCY INCLUDING ALCOHOL AND DRUGS; UNEMPLOYMENT; FINANCIAL HARDSHIP; HOMELESSNESS; DISABILITY; PREVIOUS CRIMINAL CONVICTIONS; OR GENERALLY DUE TO THEIR PERSONAL, SOCIAL AND/OR ECONOMIC POSITION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
One Navigation Walk
Hebble Wharf
Wakefield
WF1 5RH
- Ffôn:
- 01924311400
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window