ymddiriedolwyr LAKELAND ARTS
Rhif yr elusen: 1153001
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Reid | Cadeirydd | 21 May 2021 |
|
|||||||||
Andrew Black | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||||||
Katharine Jane Slinn Knight | Ymddiriedolwr | 24 November 2023 |
|
|
||||||||
Timothy Leach | Ymddiriedolwr | 07 October 2023 |
|
|
||||||||
Anne Margaret Lyles | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||||||
Akash Karwa | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|||||||||
Emma Scott | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||||||
Kerry Marie Howarth | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||||||
GARY FRANCIS RYCROFT | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|||||||||
Maria Benjamin | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|
||||||||
Eric George Kentley | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||||||
SUSAN ANNE CREWE | Ymddiriedolwr | 07 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.