Hanes ariannol KINGSTON CARERS' NETWORK
Rhif yr elusen: 1151456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £698.83k | £694.01k | £769.62k | £828.08k | £740.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £674.18k | £684.61k | £733.02k | £852.32k | £739.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £42.50k | £46.92k | £46.67k | £239.80k | £239.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £157.34k | £150.63k | £154.77k | £43.40k | £6.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £112.02k | £109.57k | £118.26k | £92.31k | £134.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £586.03k | £583.60k | £650.77k | £735.61k | £604.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £780 | £844 | £600 | £167 | £1.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £662.80k | £672.10k | £720.58k | £839.31k | £698.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £28.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.27k | £2.35k | £2.23k | £2.79k | £2.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £11.37k | £12.51k | £12.44k | £13.01k | £12.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.