ymddiriedolwyr KINGSTON CARERS' NETWORK
Rhif yr elusen: 1151456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Anthony John Woods | Cadeirydd | 17 October 2018 |
|
|
||||
Wydeeswaran Thayalan | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Peter David Whatnall | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Simon Post | Ymddiriedolwr | 16 February 2022 |
|
|
||||
Dawn Whitcombe | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Robert Charles Humphries | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
JOHN MAYS | Ymddiriedolwr | 05 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.