THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CHRISTOPHER'S SPRINGFIELD

Rhif yr elusen: 1151491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

St Christopher's is a church within the Church of England. It undertakes Christian mission within its local area of Sparkhill, Moseley and Hall Green in Birmingham, and provides services of worship within its church building and its parish. It also supports Christian Missionaries working in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £282,925
Cyfanswm gwariant: £321,480

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Ebrill 2013: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST CHRISTOPHER'S SPRINGFIELD PCC (Enw gwaith)
  • THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CHRISTOPHER?S SPRINGFIELD (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV TOM THOMAS Cadeirydd 28 March 2013
THE SPRINGFIELD PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Andrew Smith Ymddiriedolwr 24 April 2023
THE FAITHFUL NEIGHBOURHOODS CENTRE
Derbyniwyd: Ar amser
THE FEAST YOUTH PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Smith Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Jennifer Tustain Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Phillip Grimes Ymddiriedolwr 06 June 2022
Dim ar gofnod
Phillipa Grimes Ymddiriedolwr 25 April 2022
Dim ar gofnod
David Hartley Ymddiriedolwr 26 April 2021
Dim ar gofnod
Catriona Heatherington Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Alexandra Nance Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
Helen Cremins Ymddiriedolwr 30 April 2018
Dim ar gofnod
Vikram Jit Taggar Ymddiriedolwr 25 April 2016
Dim ar gofnod
ALISON ROPER-HALL Ymddiriedolwr 28 March 2013
THE SPRINGFIELD PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
Margaret Gordon Ymddiriedolwr 28 March 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £146.87k £141.75k £131.25k £147.46k £282.93k
Cyfanswm gwariant £121.08k £144.37k £151.20k £154.72k £321.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 05 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 13 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Mai 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 22 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Christophers Church
Springfield Road
Moseley
BIRMINGHAM
B13 9NY
Ffôn:
0121 325 5331