AGE UK FAVERSHAM AND SITTINGBOURNE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides a range of services to support older people including: Wellbeing activities, Physical activity opportunities, Social day centres, Information advice & guidance, community navigation, befriending, footcare, hot meals delivery, dementia support for carers, independent living service, clubs for people with dementia, dementia day care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£535,390
Roddion a chymynroddion | £197.43k | |
Weithgareddau elusennol | £315.99k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.29k | |
Buddsoddiadau | £18.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£407,159
Codi arian | £27 | |
Weithgareddau elusennol | £407.13k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 1 gontract(au) llywodraeth a £20,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £27 | |
Gwariant elusennol | £407.13k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £128.23k |
Pobl

15 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- AGE UK FAVERSHAM (Enw blaenorol)
- AGEUK FAVERSHAM (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna Jackson | Cadeirydd | 18 May 2018 |
|
|
||||||||||
Lynn Ferguson | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|||||||||||
Charlotte Robinson | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||||||||
Kristiaan Barker | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||||||||
Alan Horton | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||||||||
TED WILCOX | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.24m | £1.39m | £988.62k | £535.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.03m | £1.23m | £1.22m | £407.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £410.23k | £750.74k | £591.49k | £82.27k | £20.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £541.56k | £849.21k | £815.37k | £181.38k | £197.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £26.55k | £43 | £990 | £38.47k | £3.29k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £623.15k | £384.35k | £535.57k | £728.22k | £315.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.25k | £8.99k | £33.71k | £40.56k | £18.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £57.55k | £20.02k | £185.67k | £500 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.22m | £1.03m | £1.23m | £1.20m | £407.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.47k | £338 | £708 | £26.68k | £27 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.00k | £300 | £1.11k | £18.81k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £355.26k | £309.35k | £335.48k | £296.36k | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £51.93k | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £251.57k | £545.27k | £652.76k | £463.40k | £16.10k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £91.52k | £123.74k | £104.26k | £119.80k | £16.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/02/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30/04/2013 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 29/01/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 31/01/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY (THE “OBJECTS”) IS ESTABLISHED AND TO WHICH IT IS SPECIFICALLY RESTRICTED ARE TO PROMOTE THE FOLLOWING PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND/OR OLDER PEOPLE IN PARTICULAR IN AND AROUND FAVERSHAM, TEYNHAM, MILTON REGIS AND SITTINGBOURNE 4.1 PREVENTING OR RELIEVING THE POVERTY OF OLDER PEOPLE, 4.2 ADVANCING EDUCATION, 4.3 PREVENTING OR RELIEVING SICKNESS, DISEASE OR SUFFERING IN OLDER PEOPLE (WHETHER EMOTIONAL, MENTAL OR PHYSICAL), 4.4 ASSISTING OLDER PEOPLE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP, SOCIAL EXCLUSION OR OTHER DISADVANTAGE, AND 4.5 SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF OLDER PEOPLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE THE OUTCOME OF THIS BEING THE PROMOTION OF THE WELL-BEING OF OLDER PEOPLE. 5 POWERS
Maes buddion
IN AND AROUND FAVERSHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Fire Station
Crescent Road
FAVERSHAM
ME13 7GU
- Ffôn:
- 01795532766
- E-bost:
- clare.burgess@ageukfs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window