ymddiriedolwyr CENTRAL AND EAST NORTHAMPTONSHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1151555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Yule | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|||||
Christopher Hawkins | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Dinesh Kotecha | Ymddiriedolwr | 08 January 2020 |
|
|||||
Richard Poole | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|
||||
Sharon Stringer | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
Ulric Gravesende | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.