Dogfen lywodraethu FRIENDS OF THE COLLEGIATE CHURCH OF ST MARY, WARWICK
Rhif yr elusen: 503629
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 JULY 1974 AS AMENDED 6 SEPTEMBER 1986, 5 SEPTEMBER 1992 AND 8 MARCH 1997 AND APRIL 2002 AND 28 MARCH 2004
Gwrthrychau elusennol
CARING FOR, ADORNING AND PRESERVING THE CHURCH TOGETHER WITH ITS GOODS AND ORNAMENTS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 1 OF THE ABOVE CONSTITUTION).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.