Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST AND ST LUKE THE EVANGELIST, CLAY HILL, ENFIELD

Rhif yr elusen: 1151418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £136.14k £111.74k £98.42k £103.38k £145.86k
Cyfanswm gwariant £145.04k £97.45k £107.88k £116.30k £175.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £1.99k £728 N/A £663
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A