Hanes ariannol MANCHESTER CAMERATA LIMITED
Rhif yr elusen: 503675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £1.14m | £1.12m | £1.46m | £2.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.57m | £1.19m | £756.54k | £1.60m | £1.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £231.42k | £273.46k | £585.33k | £244.54k | £338.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £457.46k | £393.84k | £793.64k | £563.45k | £713.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £69.92k | £15.50k | £18.56k | £29.00k | £6.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.13m | £665.31k | £281.86k | £739.19k | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £415 | £538 | £60 | £130 | £3.48k | |
|
Incwm - Arall | £88.03k | £64.73k | £27.90k | £126.33k | £32.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.49m | £1.12m | £702.14k | £1.52m | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £85.08k | £79.32k | £54.40k | £73.94k | £84.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.65k | £20.36k | £19.01k | £22.61k | £29.24k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £129.03k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.