STRATFORD ON AVON METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of regular acts of worship open to members of the church and non-members alike. The provision of sacred space (the building ) for prayer and contemplation. We reach out to our local community with activities engaging mothers and toddlers, children's choir, fellowship through brunches and friendship lunches, holiday at home initiative addressing needs of the elderly and lonely
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2013: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Paul Peacop | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Andrew James Steele | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Rosina Margaret Blakemore | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Phillip Neil Ledgard | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
WILLIAM ALAN CUMMING | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sheila Brown | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|||||
Janet Veronica Grant | Ymddiriedolwr | 16 February 2021 |
|
|
||||
Susan Rimmer | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Janet Mee | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Graham Neville Collins | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
DAVID LESLIE DUMPER | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|||||
MALCOLM DAVID SMITH | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
DR LIM CHUEN HO | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
GILLIAN AMY EDWARDS B.ED | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
BRENDA JEAN BIRNIE BA HONS | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
EVELYN MAY HO | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN LOADER | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
MICHAEL BRIERLEY LEDGARD | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
Deacon Jane Elizabeth Mills | Ymddiriedolwr | 01 September 2002 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.33k | £55.02k | £87.37k | £101.64k | £135.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.84k | £78.05k | £94.06k | £99.89k | £127.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 08 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
99 SHOTTERY ROAD
STRATFORD-UPON-AVON
WARWICKSHIRE
99 SHOTTERY ROAD
CV37 9QB
- Ffôn:
- 01789550193
- E-bost:
- david.dumper@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window