ymddiriedolwyr THE TRUSTEES OF THE SAXON CHURCH
Rhif yr elusen: 1152181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Dominic Tanfield | Cadeirydd | 01 September 2020 |
|
|
||||
Aaron Burchell | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
Jane Joanna Wilson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
The Venerable Dr Sue Groom | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
Harriet Feilding | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|||||
Janice Margaret Dando | Ymddiriedolwr | 14 May 2014 |
|
|
||||
MICHAEL FULLER | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
Rev JOANNA ABECASSIS | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.