TRANSCONTINENTAL SCHOOL INNOVATION ALLIANCE (TSIA)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity ceased to operate on 31st October 2018. It previously provided educational support services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
- India
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 17 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1087486 MANSION HOUSE SCHOLARSHIP SCHEME
- 03 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
- 17 Gorffennaf 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/10/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £175.21k | £81.18k | £56.16k | £96.40k | £10.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £208.62k | £78.18k | £51.90k | £113.17k | £17.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2018 | 27 Mehefin 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 29 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | 29 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 08 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | 08 Mehefin 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14 NOV 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/05/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE UK AND OVERSEAS THROUGH THE PROVISION OF CHARITY FUNDED EXPERT SERVICES AND PROGRAMMES TO SCHOOLS IN THE UK AND INTERNATIONALLY, BY IN PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY: - CREATING INTERNATIONAL SCHOOL PARTNERSHIPS EXCHANGING IDEAS AND EDUCATIONAL METHODS - THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF BOTH SCHOOL PRINCIPALS AND TEACHERS IN INTERNATIONAL AND INTERCULTURAL GOOD PRACTICES, AWARENESS, EXCHANGE AND UNDERSTANDING - SHARING AND CO-CREATE EFFECTIVE TEACHING PRACTICE TO ACCELERATE SCHOOL IMPROVEMENT AND ENRICH EXPERIENCES - TO RAISE STUDENT ATTAINMENT, ACHIEVEMENT, ASPIRATION AND AMBITION BY PROVIDING STUDENT RESOURCES, LINKS AND EXCHANGES TO AND THROUGH INTERNATIONAL SCHOOL PARTNERSHIPS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window