KINGDON HOUSE COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Manage and maintain Kingdon House Community Association for the benefit of all the residents of Tavistock and District
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,071 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 271972 KINGDON HOUSE COMMUNITY ASSOCIATION
- 17 Mai 2013: Cofrestrwyd
- KHCA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Jones | Cadeirydd | 27 January 2014 |
|
|
||||
David Boyer | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Stephen John Whettem | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
JOHN HOUGHTON | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Anne Johnson | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.50k | £25.10k | £40.67k | £32.60k | £33.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.01k | £48.99k | £32.61k | £31.37k | £38.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £18.47k | £15.87k | N/A | £1.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 07 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/04/2013
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF TAVISTOCK AND DISTRICT AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. B) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN AND MANAGE THE SAME (WHETHER ALONE OR IN COOPERATION WITH ANY LOCAL AUTHORITY OR OTHER PERSON OR BODY) IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS. C) PROMOTE SUCH CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED. THE ASSOCIATION SHALL BE NON-PARTY IN POLITICS AND NON-SECTARIAN IN RELIGION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kingdon House Community Association
Kingdon House
Pym Street
TAVISTOCK
PL19 0AW
- Ffôn:
- 01822615259
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window