Ymddiriedolwyr KINGDON HOUSE COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1152091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Jones Cadeirydd 27 January 2014
Dim ar gofnod
David Boyer Ymddiriedolwr 01 June 2023
Dim ar gofnod
Stephen John Whettem Ymddiriedolwr 01 March 2023
Dim ar gofnod
JOHN HOUGHTON Ymddiriedolwr 25 January 2018
Dim ar gofnod
Anne Johnson Ymddiriedolwr 10 March 2014
TAVISTOCK SCHOOL ENDOWMENT FUND (KNOWN AS TAVISTOCK COLLEGE ENDOWMENT FUND)
Derbyniwyd: Ar amser
JESSIE ANN ALFORD CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser