HULL UNIVERSITY STUDENTS' UNION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hull University Union Limited is the Students' Union of the University of Hull. Our main aim is to help provide the best possible experience to our students whilst they are at University. This includes their education and extramural activites./ Further details are available on http//www.hullstudent.com.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£7,252,309
Roddion a chymynroddion | £1.59m | |
Weithgareddau elusennol | £285.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £5.21m | |
Buddsoddiadau | £73.95k | |
Arall | £94.34k |
Cyfanswm gwariant:
£7,029,714
Codi arian | £4.66m | |
Weithgareddau elusennol | £2.37m | |
Arall | £0 |
£94,050 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.66m | |
Gwariant elusennol | £2.37m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £222.60k |
Codi arian a Arall Gwariant | £4.66m | |
Gwariant elusennol | £2.37m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £316.65k |
Pobl

60 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
1250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Kingston Upon Hull
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1141201 HULL UNIVERSITY UNION
- 21 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
- HULL UNIVERSITY UNION LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Webb | Cadeirydd | 07 March 2019 |
|
|
||||||||
James John McMillan | Ymddiriedolwr | 17 April 2025 |
|
|
||||||||
Tracy Jane Charlish | Ymddiriedolwr | 17 April 2025 |
|
|
||||||||
Simon Merriweather | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||||||
Chibuike Francis Ani | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||||||
Ejimchi Collins Peter-Dumbili | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||||||
Robert James Finnis | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||||||
Helen Alexander Duncan | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||||||
MATTHEW BURMAN LLOYD | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|||||||||
Philip Graham Dolling | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.55m | £3.32m | £5.28m | £6.45m | £7.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.44m | £3.27m | £5.83m | £6.41m | £7.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £412.52k | £28.35k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.48m | £1.53m | £1.43m | £1.48m | £1.59m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.49m | £1.36m | £3.53m | £4.62m | £5.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £313.40k | £245.87k | £250.74k | £300.00k | £285.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.43k | £28.29k | £32.72k | £49.78k | £73.95k | |
|
Incwm - Arall | £227.03k | £161.07k | £39.23k | £962 | £94.34k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.06m | £1.67m | £2.49m | £2.24m | £2.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.38m | £1.60m | £3.34m | £4.18m | £4.66m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £103.99k | £188.83k | £69.91k | £39.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £493.71k | £1.52m | £207.49k | £574.07k | £1.03m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.15m | £130.90k | £1.30m | £1.33m | £1.33m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.21m | £1.49m | £1.50m | £1.05m | £787.75k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | -£487.98k | -£441.35k | -£324.60k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £455.95k | £548.34k | £456.72k | £441.31k | £431.57k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 18 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05 APR 2013 as amended on 01 Oct 2019 as amended on 15 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF HUU ARE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ODF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF HULL FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: 1 PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF HULL DURING THEIR COURSE OF STUDY AND REPRESENTING, SUPPORTING AND ADVISING STUDENTS 2 BEING THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN STUDENTS AND THE UNIVERSITY OF HULL AND ANY OTHER EXTERNAL BODIES; AND 3 PROVIDING SOCIAL, CULTURAL, SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES AND FORUMS FOR DISCUSSIONS AND DEBATE FOR THE PERSONAL DEVELOPMENT OF ITS STUDENTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Student Central
University of Hull
Cottingham Road
Hull
HU6 7RX
- Ffôn:
- 01482466255
- E-bost:
- husu-enquiries@hull.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window