Hanes ariannol BRENTWOOD SCHOOL CIO

Rhif yr elusen: 1153605
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.94m £33.56m £37.31m £42.68m £44.93m
Cyfanswm gwariant £26.41m £28.53m £32.08m £35.48m £39.92m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £419.33k £128.62k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £526.14k £213.61k £34.95k £71.70k £249.60k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.11m £1.16m £1.61m £1.88m £1.98m
Incwm - Weithgareddau elusennol £27.64m £31.79m £35.36m £39.00m £41.44m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £647.25k £394.10k £300.07k £1.72m £1.26m
Incwm - Arall £14.05k £765 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £9.50k £0 £0 £0 £8.53k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £25.25m £26.95m £28.87m £31.04m £35.27m
Gwariant - Ar godi arian £1.16m £1.57m £3.21m £4.44m £4.66m
Gwariant - Llywodraethu £24.45k £24.76k £23.70k £29.13k £29.46k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £191.08k £365.58k £708.35k £639.64k £698.06k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0