ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW'S, MUCH HADHAM WITH ST THOMAS' PERRY GREEN IN THE DIOCESE OF ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1152748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Brent | Cadeirydd | 26 April 2016 |
|
|||||||
Mark Stephens | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||||
Sheila Grace Rowntree | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||||
Simon Robert Scutts | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||||
Edward Fielding | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|||||||
Mark Stephen Crane | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|||||||
James Hugh Alexander Williams | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||||
Suzanne Mary Kennard | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||||
William Alexander Hazell | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||||
Lesley Jane Titcomb | Ymddiriedolwr | 04 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.