CONGREGATIONAL FEDERATION (EAST MIDLANDS AREA)

Rhif yr elusen: 503795
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

THE OBJECT OF THE FEDERATION IS THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021

Cyfanswm incwm: £13,190
Cyfanswm gwariant: £2,905

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford
  • Canol Swydd Bedford
  • Rutland
  • Swydd Derby
  • Swydd Gaergrawnt
  • Swydd Gaerl?r
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Northampton
  • Swydd Nottingham
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Rhagfyr 1974: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CONGREGATIONAL FEDERATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Stella Elizabeth Wallace-Tween Cadeirydd 01 March 2016
Dim ar gofnod
Rev Barry Osborne Ymddiriedolwr 01 March 2016
ACTION FOR CHRIST
Derbyniwyd: Ar amser
MISSION FOR CHRIST
Derbyniwyd: 31 diwrnod yn hwyr
MICHAEL HOCKADAY Ymddiriedolwr
CHURCHES TOGETHER IN LEICESTERSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £9.28k £5.02k £6.39k £4.79k £13.19k
Cyfanswm gwariant £16.07k £8.92k £12.42k £6.92k £2.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 03 Tachwedd 2021 3 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Tachwedd 2020 12 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
20 TEBBUTT LODGE
CLARENCE STREET
MARKET HARBOROUGH
LE16 7QH
Ffôn:
07720 322213