LS29 SPECIAL NEEDS SUPPORT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the needs of children with special needs & their families, in the LS29 area and the surrounds by: 1. the provision of recreational and leisure time activities, respite care, help, information and support; 2. increasing public awareness of the problems and circumstances of people with special needs; 3. encouraging inclusion of children with special needs in the wider community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 18 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 513796 ILKLEY TALKING NEWSPAPER
- 05 Gorffennaf 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN GOODMAN-PICKEN | Cadeirydd | 24 May 2013 |
|
|
||||
Jane Elliott | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||
Tanya Young | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|||||
Diane Fielding | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
VICTORIA STREET | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|||||
NICOLA SCOURFIELD | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108.94k | £82.67k | £118.43k | £113.37k | £51.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.81k | £83.10k | £101.23k | £112.90k | £40.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.34k | £44.24k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 27 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 04 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 24 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 MAY 2013 AS AMENDED ON 03/07/2013
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS AND THEIR FAMILIES AND CARERS, IN THE LS29 POSTCODE AREA AND THE SURROUNDS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: 1. THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES, RESPITE CARE, HELP, INFORMATION AND SUPPORT; 2. INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE PROBLEMS AND CIRCUMSTANCES OF PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS; 3. ENCOURAGING INCLUSION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN THE WIDER COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Westville Avenue
Ilkley
LS29 9AH
- Ffôn:
- 01943 609861
- E-bost:
- ls29groups@yahoo.couk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window