CROSS SECTOR SAFETY AND SECURITY COMMUNICATIONS

Rhif yr elusen: 1153764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity operates a partnership-based framework to communicate with businesses across England & Wales, helping them address safety, security, resilience and emergency issues.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £100,256
Cyfanswm gwariant: £90,047

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Medi 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CSSC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sir David Hugh Wootton Cadeirydd 01 April 2015
MORDEN COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
THE CITY ARTS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE JESUS COLLEGE BOAT CLUB TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES DICKENS CENTRE (GAD'S HILL) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE WOOLMEN'S COMPANY CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION
Derbyniwyd: Ar amser
BOWYERS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LORD MAYOR'S 800TH ANNIVERSARY AWARDS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL COMPANY OF WOOLMEN SUSTAINABILITY START-UP & INNOVATION FUND LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROCHESTER CATHEDRAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL BENEVOLENT AND EDUCATIONAL FUND FOR WATERMEN AND LIGHTERMEN
Derbyniwyd: Ar amser
THE COMPANY OF WATERMEN AND LIGHTERMEN OF THE RIVER THAMES POORS FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Gary Ritchie Ymddiriedolwr 14 January 2020
CRANSTOUN
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Woolford Ymddiriedolwr 01 April 2018
Dim ar gofnod
Kevin Blythe Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Emily Walker Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Paul Crowther Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
David Ward Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Richard Michael Barnes Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Mark Duffy Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Peter Lavery Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
Ian Dyson QPM, DL Ymddiriedolwr 01 April 2017
FIRST AID NURSING YEOMANRY (PRINCESS ROYAL'S VOLUNTEER CORPS) (FANY(PRVC))
Derbyniwyd: Ar amser
CONSORTIUM FOR THE PREVENTION OF SUICIDE
Derbyniwyd: Ar amser
Robert Charles Wilson Ymddiriedolwr 01 April 2017
CITY OF LONDON CRIME PREVENTION ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN TERPILOWSKI Ymddiriedolwr 01 April 2017
SOUTH WEST ESSEX & SETTLEMENT REFORM SYNAGOGUE
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Collins Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod
DON RANDALL Ymddiriedolwr 18 June 2013
CITY OF LONDON CRIME PREVENTION ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
JANET WILLIAMS QPM Ymddiriedolwr 18 June 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £55.14k £31.40k £65.36k £41.04k £100.26k
Cyfanswm gwariant £41.81k £37.30k £38.45k £39.58k £90.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 24 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 19 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 01 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 05 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 29 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o Azets
Regis House
45 King William Street
LONDON
EC4R 9AN
Ffôn:
07500864849