THE BERKELEY CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Berkeley Foundation works in partnership to help young people in the areas where Berkeley Group works to overcome barriers, improve their lives and build a fairer society, with the vision of creating a society in which every young person can thrive. The Foundation focuses on supporting young people across four themes: Homelessness, Employment, Skills and Health & Wellbeing.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Cyfanswm incwm:
£3,144,445
Roddion a chymynroddion | £3.01m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £134.89k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,136,481
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.14m | |
Arall | £10 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £10 | |
Gwariant elusennol | £3.14m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £7.96k |
Pobl

5 Gweithwyr
5 Ymddiriedolwyr
400 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Mehefin 2013: Cofrestrwyd
- THE BERKELEY FOUNDATION (Enw gwaith)
- THE BERKELEY FOUNDATION 2013 (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piers Martin Clanford | Cadeirydd | 19 January 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Adekunle | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||
Alison Jane Dowsett | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
ROBERT CHARLES GRENVILLE PERRINS | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
||||
WENDY JOAN PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 30 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.75m | £2.59m | £2.63m | £3.36m | £3.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.41m | £2.48m | £2.60m | £3.46m | £3.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.73m | £2.58m | £2.62m | £3.30m | £3.01m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.50k | £11.81k | £4.63k | £54.34k | £134.89k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.41m | £2.48m | £2.60m | £3.46m | £3.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.45k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.94m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £305 | £19 | £214 | £169 | £10 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £4.71m | £4.49m | £4.20m | £4.21m | £4.22m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.01m | £2.67m | £2.35m | £2.46m | £2.47m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 17 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 02 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29 MAY 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/07/2013 as amended on 06 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF: EDUCATION; AND YOUNG PEOPLE IN LIFE THROUGH THE DEVELOPMENT OF THEIR SKILLS, CAPACITY AND CAPABILITY TO ENABLE THEIR PARTICIPATION IN SOCIETY; THE PROMOTION OF URBAN REGENERATION IN AREAS OF ECONOMIC AND SOCIAL DEPRIVATION BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, TRAINING OR RE-TRAINING, PARTICULARLY AMONG YOUNG AND/OR UNEMPLOYED PEOPLE; THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES; AND THE PROVISION OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE, AND IN PARTICULAR, THOSE WHO, BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES, HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES; THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND THE RELIEF OF SICKNESS IN PARTICULAR BY (BUT NOT LIMITED TO) THE PREVENTION, CURE, SUPPORT OF SUFFERERS OF AND RESEARCH INTO THE NATURE, CAUSES, DIAGNOSIS, PREVENTION, TREATMENT AND CURE OF ALL FORMS OF DISEASE; THE PROMOTION OF THE CONSERVATION, PROTECTION AND/OR IMPROVEMENT OF THE BUILT AND NATURAL ENVIRONMENT, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE SUPPORT OF RESEARCH INTO, AND PROMOTION OF, THE USE OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES AND ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE MATERIALS; THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, PARTICULARLY WITH REGARD TO RESIDENTIAL DEVELOPMENT, BY THE PRESERVATION, CONSERVATION AND PROTECTION OF THE ENVIRONMENT AND THE PRUDENT USE OF NATURAL RESOURCES AND THE PROMOTION OF SUSTAINABLE MEANS OF ACHIEVING ECONOMIC GROWTH AND REGENERATION; THE RELIEF OF THOSE IN NEED WHETHER BECAUSE OF POVERTY, YOUTH, ILL HEALTH, DISABILITY OR OTHER DISADVANTAGE; AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES WHICH ARE BENEFICIAL TO THE PUBLIC AND WHICH ARE CONSISTENT WITH THE OBJECTS STATED ABOVE AS THE TRUSTEES DIRECTORS SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE BERKELEY CHARITABLE FOUNDATION
BERKELEY HOUSE
19 PORTSMOUTH ROAD
COBHAM
KT11 1JG
- Ffôn:
- 01932584551
- E-bost:
- info@berkeleyfoundation.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window