Hanes ariannol MUSIC FOR EVERYONE

Rhif yr elusen: 1153412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £246.86k £159.54k £201.83k £276.43k £298.26k
Cyfanswm gwariant £195.54k £127.62k £242.07k £316.09k £274.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £28.92k N/A £5.36k £5.75k £5.45k