THE BLOSSOM CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Blossom is a charitable incorporated organisation (CIO) aimed at developing, educating and assisting with the employability of individuals of the socially and economically disadvantaged communities of Norfolk and Suffolk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
89 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 20 Medi 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIDGET MCINTYRE | Cadeirydd | 07 June 2013 |
|
|
||||
David Louis Sutherland | Ymddiriedolwr | 07 November 2023 |
|
|||||
Angela Ralph | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Angela Susan Doolin | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
SHIRLEY MARJORIE HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 07 June 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £156.39k | £119.41k | £192.53k | £166.06k | £162.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £116.37k | £99.17k | £130.93k | £181.69k | £172.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.33k | £20.69k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Tachwedd 2023 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Rhagfyr 2021 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 20 Sep 2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITABLE OBJECTS ARE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, AND IN SUCH WAYS THAT ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES TO: DEVELOP, EDUCATE AND ASSIST WITH THE EMPLOYABILITY OF INDIVIDUALS OF THE SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY OF EAST ANGLIA, WHO WOULD OTHERWISE BE UNABLE TO OBTAIN SUCH ADVICE AND SUPPORT. IN SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE WAYS AS THE CHARITABLE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, BY: THE EDUCATION AND TRAINING OF INDIVIDUALS WITH A VIEW OF DEVELOPING SKILLS TO ENHANCE THE EMPLOYABILITY OF INDIVIDUALS; WHILST ALSO DEVELOPING INTER-PERSONAL SKILLS AND DEALING WITH INDIVIDUALS WHO MAY BE SUFFERING FROM A WIDE SPECTRUM OF DIFFICULTIES SUCH AS: LEARNING DIFFICULTIES, A LACK OF MEANS AND / OR INDIVIDUAL HARDSHIP; BY TRAINING, COACHING AND COUNSELLING INDIVIDUALS SO THEY ARE BETTER EQUIPPED TO INTERACT OTHERS, FIND EMPLOYMENT, DEAL WITH HARDSHIP AND TO INTERACT WITH SOCIETY AS A WHOLE AND TO BENEFIT THE LOCAL COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Castle Street
EYE
IP23 7AN
- Ffôn:
- 01379678483
- E-bost:
- info@theblossomcharity.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window