ymddiriedolwyr EYSM
Rhif yr elusen: 1153693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marilyn Ruth Stewart | Cadeirydd | 24 October 2013 |
|
|
||||
Paul Hanson | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
Joanna MacDaniel | Ymddiriedolwr | 22 December 2022 |
|
|
||||
mary sherwood | Ymddiriedolwr | 22 December 2022 |
|
|||||
Dr Mary Louise Vyvyan | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Louise Smith | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Louisa Grace Dollins | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
|
||||
Sheila Mary Cox | Ymddiriedolwr | 25 October 2013 |
|
|
||||
Jennifer Ann Strongitharm-Cornell | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
Elizabeth Whitehead | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
Neill Edward Oldham | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.