Hanes ariannol FILM NATION UK
Rhif yr elusen: 1154030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.28m | £6.75m | £5.50m | £5.79m | £6.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £6.28m | £5.76m | £5.84m | £6.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.77m | £4.52m | £4.77m | £5.06m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £172 | £123.76k | £151.41k | £45.31k | £30.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.05m | £304.29k | £383.34k | £729.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.15m | £5.57m | £5.05m | £5.36m | £5.54m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.74k | £4.83k | £520 | £1.27k | £28.93k | |
|
Incwm - Arall | £1.12m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.16m | £6.19m | £5.69m | £5.77m | £6.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £70.20k | £85.08k | £66.93k | £75.12k | £75.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £107.98k | £94.45k | £104.65k | £104.36k | £109.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.