Hanes ariannol THE CHILD HEALTH RESEARCH CIO

Rhif yr elusen: 1152623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £335.61k £488.26k £313.46k £363.41k £2.38m
Cyfanswm gwariant £1.41m £1.46m £1.72m £1.66m £1.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £2.03m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £2.00m
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £343.97k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £1.67m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £164.33k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £39.03k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £1.63m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £146.51k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0