MATHSWORLDUK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MathsWorldUK is a company that has the intention of setting up a museum/discovery centre for mathematics in the UK. During the year 2019-20 MathsWorldUK raised funds to equip and put forth a touring mathematics exhibition. We are about to open a physical centre, known as MathsCity, in Leeds so that we can display to the public many mathematical exhibits, puzzles games, etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Ian Callaghan | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|||||
Philipp Legner | Ymddiriedolwr | 11 September 2024 |
|
|
||||
Catherine Mary Griffiths | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Dr Christoph Karl Bergemann | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Mark James Rushworth | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Lynne McClure | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|||||
Ruth Marie Holland | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Helen Clapham | Ymddiriedolwr | 14 January 2022 |
|
|
||||
Professor Thomas Boulton Ward | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
DR ROGER ANTHONY FISKEN MA DPHIL | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|||||
KIT YATES | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR MARGARET LOUISE BROWN MA PHD | Ymddiriedolwr | 13 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.94k | £187.70k | £351.66k | £184.36k | £406.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.25k | £148.35k | £302.40k | £200.01k | £349.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 14 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 22 JAN 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/11/2013
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATHEMATICS, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, THROUGH THE ESTABLISHMENT OF A MUSEUM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STRINGER HOUSE
34 LUPTON STREET
LEEDS
LS10 2QW
- Ffôn:
- 01635578470
- E-bost:
- daardon@yahoo.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window