Hanes ariannol PILTON HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1154226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £967.21k | £1.05m | £1.12m | £1.10m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £969.66k | £1.11m | £1.09m | £1.12m | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £388.20k | £435.04k | £449.72k | £563.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | £66.68k | £45.81k | £25.97k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.27k | £5.36k | £69.85k | £50.84k | £36.26k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £953.08k | £1.03m | £1.04m | £1.05m | £1.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.18k | £4.85k | £4.33k | £4.29k | £4.38k | |
|
Incwm - Arall | £2.68k | £3.56k | £839 | £866 | £819 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £969.30k | £1.11m | £1.09m | £1.12m | £1.18m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £368 | £269 | £18 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.10k | £6.64k | £4.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.