Hanes ariannol BRAIN TUMOUR RESEARCH
Rhif yr elusen: 1153487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.63m | £3.03m | £5.31m | £7.53m | £6.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.58m | £2.98m | £4.06m | £6.17m | £7.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £326.84k | £588.78k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.70m | £2.33m | £4.52m | £6.39m | £4.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £929.09k | £696.46k | £791.12k | £1.14m | £1.46m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £41.11k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £67.97k | £47.00k | £75.42k | £273.44k | £372.80k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.34m | £2.01m | £2.67m | £4.33m | £4.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.24m | £970.34k | £1.39m | £1.84m | £2.11m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.12k | £16.73k | £9.11k | £10.05k | £12.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.18m | £847.63k | £1.50m | £2.72m | £3.01m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.