ALTRINCHAM FOOTBALL CLUB COMMUNITY SPORTS

Rhif yr elusen: 1154394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Charity delivers coaching in Trafford Schools, Youth Clubs, holiday football ?Fun Weeks? - all for boys and girls. Also supports Ladies football via Training, Coaching, and matches. Charity also operates a Community Sports Hall which provides activities to all ages and fitness levels in the local community incl Yoga, Senior Aerobics, After school clubs, Walking Football, Duke of Edinb, Tumbletots

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £312,425
Cyfanswm gwariant: £329,682

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Trafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 30 Hydref 2013: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Shalni Arora Ymddiriedolwr 10 June 2024
SAVANNAH WISDOM
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRITISH ASIAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE COHESION AND INTEGRATION NETWORK
Derbyniwyd: Ar amser
Phil Ascott Ymddiriedolwr 10 June 2024
Dim ar gofnod
Benjamin Harry Greenwood Ymddiriedolwr 10 June 2024
Dim ar gofnod
Nigel Bunce Ymddiriedolwr 26 June 2023
Dim ar gofnod
Stephen John Busby Ymddiriedolwr 04 July 2022
Dim ar gofnod
Samantha Justine MacKenzie Ymddiriedolwr 14 March 2022
Dim ar gofnod
Grahame Philip Rowley Ymddiriedolwr 24 May 2021
Dim ar gofnod
MR TONY COLLIER Ymddiriedolwr 12 May 2015
MILESHYCLUB
Derbyniwyd: Ar amser
KAREN ROWLEY Ymddiriedolwr 03 September 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £224.68k £256.22k £217.31k £309.85k £312.43k
Cyfanswm gwariant £234.72k £251.16k £211.24k £318.89k £329.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.18k £1.60k N/A £72.38k £6.53k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 30 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 30 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 18 Gorffennaf 2022 18 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 18 Gorffennaf 2022 18 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 24 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 24 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2019 09 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2019 09 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Altrincham Association Football Club Ltd
Moss Lane
Hale
ALTRINCHAM
Cheshire
WA15 8AP
Ffôn:
07557101803