Hanes ariannol Bradford Inclusive Disability Service

Rhif yr elusen: 503944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £174.00k £132.24k £100.19k £272.89k £105.00k
Cyfanswm gwariant £165.00k £144.55k £138.56k £147.42k £158.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £6.87k £9.07k N/A £13.10k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.87k £9.07k £3.90k £13.10k £12.40k