Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST DUNSTAN, MONKS RISBOROUGH
Rhif yr elusen: 1153869

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter James Howard Godden | Cadeirydd | 13 July 2021 |
|
|
||||
Edward Arthur Kent | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Simon Geoffrey Trower FRCGP | Ymddiriedolwr | 17 March 2024 |
|
|||||
David Alexander Curry Dr | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Sally Elizabeth Prendergast | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Alison Mary Maycock Mrs | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Ann Marie Burke | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Charles Robert Fairall | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Lucy Nott | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Dr PAUL WOODWARD-COURT | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|||||
ANGELINE VERE | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
DEBBIE NORIE | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
SUSAN MARY INGRAM | Ymddiriedolwr | 29 October 2017 |
|
|||||
Jane Louise Elizabeth Curry MA | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
JANE ROGERS | Ymddiriedolwr | 08 September 2013 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.